GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS
Informe ejecutivo de GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KING'S COLLEGE INTERNATIONAL SL | Apoderado Mancomunado | 29/10/2010 | 30/07/2021 |
KING'S COLLEGE INTERNATIONAL SL | Apoderado | 13/11/2009 | 01/09/2011 |
BRITISH SCHOOL OF ALICANTE SL | Apoderado | 13/11/2009 | 01/09/2011 |
NEXALIA SERVICES SL | Apoderado | 13/11/2009 | 01/09/2011 |
KING'S COLLEGE SL | Apoderado | 15/03/2010 | 01/09/2011 |
KING'S COLLEGE INTERNATIONAL STUDIES SL | Apoderado | 15/03/2010 | 01/09/2011 |
KING'S COLLEGE SCHOOL SL | Apoderado | 15/03/2010 | 01/09/2011 |
KING'S INFANT SCHOOL SL | Apoderado | 11/02/2010 | 01/09/2011 |
KING'S GROUP ORGANISATION SA | Apoderado | 13/11/2009 | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS
Empresa: KING'S COLLEGE SA
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25277 , F 6, S 8, H M 68910, I/A 66 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: BRITISH SCHOOL OF ALICANTE SA
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10916 , F 203, S 8, H M 172292, I/A 23 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: KING'S COLLEGE SCHOOL SA
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 9, S 8, H M 418344, I/A 14 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: KING'S INFANT SCHOOL SL
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 163, S 8, H M 262428, I/A 16 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: KING'S COLLEGE INTERNATIONAL SA
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 67, S 8, H M 254794, I/A 21 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21889 , F 214, S 8, H M 68914, I/A 44 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: NEXALIA SERVICES SL
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25975 , F 219, S 8, H M 85486, I/A 30 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: KING'S COLLEGE INTERNATIONAL SA
Apoderado Mancomunado
- Coque Martinez M& Luisa
- Fernandez Fernandez Luz
- Gill Leech Christopher Tomas
- Heras Cuenca Miguel Angel
- Jauregui Campuzano Begoña
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 65, S 8, H M 254794, I/A 17 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
Empresa: KING'S COLLEGE SCHOOL SA
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
- Heras Cuenca Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 7, S 8, H M 418344, I/A 10 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Apoderado
- Gill Leech Christopher Tomas
- Heras Cuenca Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21889 , F 208, S 8, H M 68914, I/A 36 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
VER MAS ACTOS
Información de GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS
Mostramos los datos de GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILL LEECH CHRISTOPHER TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos