KIMO BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 280
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KIMO BARCELONA SL
CIF B25719113
Capital Social 153004.32 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 29/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Benavides Lima Jesus
VINCULACIONES DE KIMO BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIMO BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benavides Lima Jesus | Administrador Unico | 15/12/2015 | 05/01/2017 |
Benavides Lima Jesus Javier | Apoderado Solidario | 14/10/2015 | 05/01/2017 |
Del Campo Longaron Mario | Apoderado | 14/10/2015 | 05/01/2017 |
Caubet Blanco Eduardo | Administrador Unico | 28/02/2011 | 15/12/2015 |
Caubet Blanco Eduardo | Socio Unico | 28/02/2011 | 14/10/2015 |
SOCILLEIDA SL | Administrador Unico | 28/12/2010 | 28/02/2011 |
ACTOS BORME DE KIMO BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45075 , F 120, S 8, H B 476152, I/A 8 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 751/2016, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45075 , F 120, S 8, H B 476152, I/A 8 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45075 , F 120, S 8, H B 476152, I/A 7 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45075 , F 120, S 8, H B 476152, I/A 7 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
- CL COMTE D'URGELL, NUMERO 280, LOCAL 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45075 , F 120, S 8, H B 476152, I/A 6 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 156, S 8, H L 24925, I/A 5 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 156, S 8, H L 24925, I/A 4 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-25
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 149.994,32 | Euros |
Capital Actual: | 153.004,32 | Euros |
Porcentaje: | 4.983,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 155, S 8, H L 24925, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-25
- a.- La explotación de bores, restaurantes y hoteles, ya sea directamente omediante franquicias. b.- La prestación de servicios de catering. c.- La organización de eventos sociales y culturales en general. d.- La concesión, asesoramiento y gestión de franquicias para la explotación de negocios de re
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 155, S 8, H L 24925, I/A 2 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-25