CAUBET BLANCO EDUARDO
Informe ejecutivo de CAUBET BLANCO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAUBET BLANCO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGULAR VITAL CARE SL | Administrador Unico | 21/02/2023 | |
SUNLAND GREEN POWER SL | Administrador Unico | 25/03/2021 | |
INVERSIONES SALOU 2016 SL | Administrador Unico | 21/11/2018 | |
INVERSIONES SALOU 2016 SL | Apoderado Solidario | 22/07/2016 | |
GESTION DE PROYECTOS UVE SL | Socio Unico | 08/02/2013 | |
GESTION DE PROYECTOS UVE SL | Administrador Unico | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE CAUBET BLANCO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAUBET BLANCO EDUARDO
Empresa: REGULAR VITAL CARE SL
Administrador Unico
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48658 , F 102, S 8, H B 591628, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-08
Empresa: SUNLAND GREEN POWER SL
Administrador Unico
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47732 , F 32, S 8, H B 560759, I/A 1 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Empresa: INVERSIONES SALOU 2016 SL
Administrador Unico
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45451 , F 3, S 8, H B 488197, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Empresa: INVERSIONES SALOU 2016 SL
Apoderado Solidario
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45451 , F 1, S 8, H B 488197, I/A 2 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Empresa: KIMO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45075 , F 120, S 8, H B 476152, I/A 7 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: GESTION DE PROYECTOS UVE SL
Administrador Unico
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 86, S 8, H L 24322, I/A 2 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-25
Empresa: GESTION DE PROYECTOS UVE SL
Socio Único
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 86, S 8, H L 24322, I/A 2 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-25
Empresa: KIMO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 155, S 8, H L 24925, I/A 2 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-25
Empresa: KIMO BARCELONA SL
Socio Único
- Caubet Blanco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 155, S 8, H L 24925, I/A 2 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-25
Información de CAUBET BLANCO EDUARDO
Mostramos los datos de CAUBET BLANCO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAUBET BLANCO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos