KIDSONTOUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PEÑON DE IFACH 19 1 4 - URBANIZACION CASAS VERD
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social KIDSONTOUR SL
CIF B98405095
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 01/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KIDSONTOUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIDSONTOUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martinez Sergio | Administrador Unico | 29/12/2011 | 25/01/2016 |
Fernandez Pico Monica | Liquidador Unico | 25/01/2016 | |
Fernandez Pico Monica | Apoderado Solidario | 17/01/2012 | 25/01/2016 |
Fernandez Pico Monica Amparo | Liquidador Unico | 25/01/2016 | 25/01/2016 |
Ferrando Cabida Ana | Apoderado Solidario | 17/01/2012 | 25/01/2016 |
ACTOS BORME DE KIDSONTOUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 110, S 8, H V 146541, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 110, S 8, H V 146541, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 110, S 8, H V 146541, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 110, S 8, H V 146541, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 110, S 8, H V 146541, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 109, S 8, H V 146541, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 108, S 8, H V 146541, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-46
Dirección:C/ PEÑON DE IFACH 19 1 4 - URBANIZACION CASAS VERD (PATERNA)
Comienzo de operaciones:01/01/12
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:El alquiler exceptuando el arrendamiento financiero o leasing por medio deInternet de carritos o sillas de paseo para niños, y toda clase de accesorios y complementos infantiles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 108, S 8, H V 146541, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-46