FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VETERCONT 2013 SL | Administrador Unico | 14/02/2022 | |
ZEROIRASVAL SLP | Soc.Prof. | 14/01/2022 | |
ZEROIRASVAL SLP | Administrador Solidario | 14/01/2022 | |
INSTALACIONS POMBO SL | Administrador Solidario | 02/09/2020 | |
SISTEMAS TECNICOS KERANORTE SL | Administrador Unico | 20/11/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
Empresa: VETERCONT 2013 SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 111, S 8, H HU 14812, I/A 1 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-22
Empresa: ZEROIRASVAL SLP
Administrador Solidario
- Capsir Sanz Genoveva
- Fernandez Martinez Sergio
- Gomez Pajares Fernando
Soc.Prof.
- Capsir Sanz Genoveva
- Fernandez Martinez Sergio
- Gomez Pajares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106, L 8384, F 115, S 8, H V 202235, I/A 1 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-46
Empresa: INSTALACIONS POMBO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martinez Sergio
- Pombo Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 160, S 8, H C 59810, I/A 1 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-15
Empresa: LA LLAR ESPAI CONFORTABLE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martinez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8359, L 5650, F 153, S 8, H V 110683, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-46
Empresa: KIDSONTOUR SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Sergio
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 110, S 8, H V 146541, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Empresa: SISTEMAS TECNICOS KERANORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001, L 4001, F 100, S 8, H PO 57612, I/A 1 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-36
Empresa: KIDSONTOUR SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411, L 6693, F 108, S 8, H V 146541, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-46
Información de FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos