KHALEESI RENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 126
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KHALEESI RENTAL SL
CIF B66335381
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 10/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KHALEESI RENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KHALEESI RENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Graupera Fabregas Dimas | Administrador Unico | 28/01/2015 | 19/07/2017 |
Graupera Fabregas Dimas | Liquidador | 19/07/2017 | 19/07/2017 |
Caballero Hernandez Vicente | Administrador Unico | 29/07/2014 | 28/01/2015 |
ACTOS BORME DE KHALEESI RENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
- RD GENERAL MITRE Num.126 P.EN PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: DIMAS GRAUPERA FABREGAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 170, S 8, H B 455402, I/A 1 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
Dirección:AV CORTS CATALANES Num.2 P.3 PTA.16 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:10/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 170, S 8, H B 455402, I/A 1 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08