GRAUPERA FABREGAS DIMAS
Informe ejecutivo de GRAUPERA FABREGAS DIMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRAUPERA FABREGAS DIMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROVIDENCE DREAM SL | Liquidador | 05/10/2017 | 05/10/2017 |
CENTURY PLAZA SL | Administrador Unico | 03/06/2015 | 05/10/2017 |
PROVIDENCE DREAM SL | Administrador Unico | 03/06/2015 | 05/10/2017 |
CENTURY PLAZA SL | Liquidador | 05/10/2017 | 05/10/2017 |
KHALEESI RENTAL SL | Administrador Unico | 28/01/2015 | 19/07/2017 |
KHALEESI RENTAL SL | Liquidador | 19/07/2017 | 19/07/2017 |
VINCULACIONES DE GRAUPERA FABREGAS DIMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAUPERA FABREGAS DIMAS
Empresa: CENTURY PLAZA SL
Liquidador
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44320 , F 7, S 8, H B 452670, I/A 3 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-08
Empresa: CENTURY PLAZA SL
Administrador Unico
- Graupera Fabregas Dimas
Liquidador
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44320 , F 7, S 8, H B 452670, I/A 3 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-08
Empresa: PROVIDENCE DREAM SL
Liquidador
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44318 , F 2, S 8, H B 452602, I/A 3 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-08
Empresa: PROVIDENCE DREAM SL
Administrador Unico
- Graupera Fabregas Dimas
Liquidador
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44318 , F 2, S 8, H B 452602, I/A 3 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-08
Empresa: KHALEESI RENTAL SL
Liquidador
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: KHALEESI RENTAL SL
Administrador Unico
- Graupera Fabregas Dimas
Liquidador
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: PROVIDENCE DREAM SL
Administrador Unico
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44318 , F 2, S 8, H B 452602, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: CENTURY PLAZA SL
Administrador Unico
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44320 , F 7, S 8, H B 452670, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: KHALEESI RENTAL SL
Administrador Unico
- Graupera Fabregas Dimas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44412 , F 171, S 8, H B 455402, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Información de GRAUPERA FABREGAS DIMAS
Mostramos los datos de GRAUPERA FABREGAS DIMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAUPERA FABREGAS DIMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos