KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 641
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING SL
CIF B65389066
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 28/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sabate Gimenez Lluis
VINCULACIONES DE KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bisbal Tudela Josep Lluis | Apoderado | 02/05/2011 | 09/02/2017 |
Bisbal Tudela Josep Lluis | Apoderado | 14/01/2011 | 09/02/2017 |
Bisbal Tudela Josep Lluis | Apoderado | 09/02/2017 | |
Colom Marti Gemma | Apoderado Solidario | 23/10/2013 | 09/02/2017 |
Colom Marti Gemma | Apoderado Solidario | 17/12/2015 | 09/02/2017 |
Colom Marti Gemma | Apoderado Solidario | 09/02/2017 | |
Company Arpa Juan | Apoderado | 14/01/2011 | 09/02/2017 |
Diaz Iniesta Alberto | Apoderado | 14/01/2011 | 09/02/2017 |
Harri Juhani Burtsov | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2013 | 09/02/2017 |
Jaana Hillevi Nurmi | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2013 | 09/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 59, S 8, H B 401461, I/A 25 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 59, S 8, H B 401461, I/A 24 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 59, S 8, H B 401461, I/A 23 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 58, S 8, H B 401461, I/A 22 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 58, S 8, H B 401461, I/A 21 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
- No aprobacion de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 (Art. 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 58, S 8, H B 401461, I/A 20 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 56, S 8, H B 401461, I/A 19 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 55, S 8, H B 401461, I/A 18 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 55, S 8, H B 401461, I/A 17 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 55, S 8, H B 401461, I/A 16 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08