COLOM MARTI GEMMA
Informe ejecutivo de COLOM MARTI GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COLOM MARTI GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCEAN NETWORK EXPRESS (SPAIN) SA | Apoderado Solidario | 17/10/2018 |
VINCULACIONES DE COLOM MARTI GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLOM MARTI GEMMA
Empresa: OCEAN NETWORK EXPRESS (SPAIN) SA
Apoderado Solidario
- Colom Marti Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 130, S 8, H B 514343, I/A 7 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Empresa: KEMIRA IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Colom Marti Gemma
- Colom Marti Gemma
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 159, S 8, H B 47196, I/A 127 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Colom Marti Gemma
- Colom Marti Gemma
- Tapia Estevez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 59, S 8, H B 401461, I/A 24 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Empresa: KEMIRA CHEMICALS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Colom Marti Gemma
- Linde Perez Raquel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 138, S 8, H B 141761, I/A 51 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Apoderado Solidario
- Colom Marti Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 58, S 8, H B 401461, I/A 21 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: KEMIRA CHEMICALS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Colom Marti Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 137, S 8, H B 141761, I/A 49 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: KEMIRA IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Colom Marti Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44734 , F 111, S 8, H B 47196, I/A 114 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: KEMIRA IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Colom Marti Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 204, S 8, H B 47196, I/A 102 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Apoderado Solidario
- Colom Marti Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43535 , F 51, S 8, H B 401461, I/A 9 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-08
Información de COLOM MARTI GEMMA
Mostramos los datos de COLOM MARTI GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLOM MARTI GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos