KEFALONIA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Laguna de Cameros, 1
Código Postal 18008
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social KEFALONIA INVERSIONES SL
CIF B19566579
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 06/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KEFALONIA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEFALONIA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Maria Terres Nicoli | Administrador Unico | 30/08/2023 | |
Jose Maria Terres Nicoli | Liquidador | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
Terres Nicoli Jose Maria | Administrador Unico | 20/09/2019 | 30/08/2023 |
De Los Santos Ramos Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 17/10/2014 | 20/09/2019 |
Garcia Guerrero Ana Cristina | Administrador Mancomunado | 17/10/2014 | 20/09/2019 |
Terres Nicoli Jose Maria | Administrador Mancomunado | 17/10/2014 | 20/09/2019 |
ACTOS BORME DE KEFALONIA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 80, S 8, H GR 45400, I/A 1 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-18
Dirección:PASEO LAGUNA DE CAMEROS 1 (GRANADA)
Comienzo de operaciones:06/10/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación de franquicias relacionadas con la hostelería y la alimentación. b) La instalación y explotación de negocios de hostelería. c) El comercio al por mayor y menor de productos de alimentación. El código CNAE de la actividad principal es 4729
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 80, S 8, H GR 45400, I/A 1 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-18