TERRES NICOLI JOSE MARIA
Informe ejecutivo de TERRES NICOLI JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TERRES NICOLI JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL GUADALAJARA SL | Administrador Unico | 16/06/2020 | |
YOYOGURT DESARROLLO SA | Administrador Mancomunado | 16/07/2014 | |
ORITIA & BOREAS SL | Administrador Unico | 01/06/2010 | |
TERRES Y NICOLI SL | Socio Unico | 01/06/2009 | |
TERRES Y NICOLI SL | Administrador Unico | 01/06/2009 |
VINCULACIONES DE TERRES NICOLI JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERRES NICOLI JOSE MARIA
Empresa: RESIDENCIAL GUADALAJARA SL
Administrador Unico
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 85, S 8, H GR 495, I/A 10 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-18
Empresa: KEFALONIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-18
Empresa: KEFALONIA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- De Los Santos Ramos Francisco Javier
- Garcia Guerrero Ana Cristina
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 81, S 8, H GR 45400, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-18
Empresa: SILANOA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 221, S 8, H GR 34110, I/A 12 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-18
Empresa: SILANOA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Guerrero Ana Cristina
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 221, S 8, H GR 34110, I/A 11 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-18
Empresa: SILANOA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Guerrero Ana Cristina
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 221, S 8, H GR 34110, I/A 10 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-18
Empresa: SILANOA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- De Los Santos Ramos Francisco Javier
- Garcia Guerrero Ana Cristina
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 221, S 8, H GR 34110, I/A 10 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-18
Empresa: KEFALONIA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- De Los Santos Ramos Francisco Javier
- Garcia Guerrero Ana Cristina
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 80, S 8, H GR 45400, I/A 1 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-18
Empresa: YOYOGURT DESARROLLO SA
Administrador Mancomunado
- Laino Daniele Attilio
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 173, S 8, H GR 44977, I/A 1 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-18
Empresa: SILANOA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Guerrero Ana Cristina
- Lopez Garcia Jesus
- Terres Nicoli Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 220, S 8, H GR 34110, I/A 7 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-18
VER MAS ACTOS
Información de TERRES NICOLI JOSE MARIA
Mostramos los datos de TERRES NICOLI JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERRES NICOLI JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos