KB 1327 INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 399
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KB 1327 INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/05/2015
Página Web convocatoria junta en pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KB 1327 INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KB 1327 INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO INVERSIS SA | Entidad Depositaria | 31/08/2017 | 06/02/2023 |
EDM GESTION SA SGIIC | Entidad Depositaria | 07/05/2015 | 06/02/2023 |
Fabian Sanchez Gabriel | Consejero | 07/05/2015 | 06/02/2023 |
Fabian Sanchez Gabriel | Consejero | 21/11/2018 | 06/02/2023 |
Fabian Sanchez Gabriel | Consejero | 13/08/2021 | 06/02/2023 |
Gabarro Miquel Maria Isabel | Consejero | 07/05/2015 | 06/02/2023 |
Gabarro Miquel Maria Isabel | Consejero | 21/11/2018 | 06/02/2023 |
Gabarro Miquel Maria Isabel | Presidente | 13/08/2021 | 06/02/2023 |
Gabarro Miquel Maria Isabel | Consejero | 13/08/2021 | 06/02/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 07/05/2015 | 06/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KB 1327 INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 42, S 8, H B 468056, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO,COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 42, S 8, H B 468056, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 42, S 8, H B 468056, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Consejero
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 42, S 8, H B 468056, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 42, S 8, H B 468056, I/A 8 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 41, S 8, H B 468056, I/A 7 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 41, S 8, H B 468056, I/A 6 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 41, S 8, H B 468056, I/A 5 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 40, S 8, H B 468056, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 40, S 8, H B 468056, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08