GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERTINE BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 10/08/2023 | |
PORTELLA PALMA SL | Apoderado Solidario | 03/05/2023 | |
RIO DO BARRA SL | Apoderado Solidario | 27/03/2023 | |
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA | PATRONO | 31/05/2022 | |
ALMA IT SYSTEMS SL | REPR.143 RRM | 08/11/2021 | |
KB 1327 SL | Apoderado Solidario | 02/06/2020 | |
MY BED SL | Apoderado Solidario | 02/06/2020 | |
CASA MADO SL | Administrador Unico | 07/12/2018 | |
GESTORUM SL | REPR.143 RRM | 13/08/2018 |
VINCULACIONES DE GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL
Empresa: LIBERTINE BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48904 , F 112, S 8, H B 600397, I/A 2 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: PORTELLA PALMA SL
Apoderado Solidario
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48760 , F 52, S 8, H B 595200, I/A 2 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-08
Empresa: RIO DO BARRA SL
Apoderado Solidario
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48570 , F 129, S 8, H B 588551, I/A 6 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: KB 1327 INVERSIONES SICAV
Consejero
- Fabian Sanchez Gabriel
- Gabarro Miquel Maria Isabel
- Miro Sans Balcells Francisco
- Miro Sans Gabarro Enrique
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 42, S 8, H B 468056, I/A 9 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
M.Com.Ejec
PATRONO
- Alvarez Pallete Lopez Jose Maria
- Gabarro Miquel Maria Isabel
- Gay De Montella Ferrer Vidal Joaquin
- Isla Alvarez De Tejera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 81, S 8, H PM 84543, I/A 17 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-07
Empresa: ALMA IT SYSTEMS SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Cruz Llauna Antonio
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37700 , F 207, S 8, H B 309001, I/A 17 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Empresa: KB 1327 INVERSIONES SICAV
Consejero
- Fabian Sanchez Gabriel
- Gabarro Miquel Maria Isabel
- Miro Sans Balcells Francisco
- Miro Sans Gabarro Enrique
Presidente
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44806 , F 41, S 8, H B 468056, I/A 7 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
Empresa: MY BED SL
Apoderado Solidario
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 96, S 8, H B 441225, I/A 18 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-08
Empresa: KB 1327 SL
Apoderado Solidario
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 63, S 8, H B 188522, I/A 20 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-08
Empresa: CASA MADO SL
Administrador Unico
- Gabarro Miquel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46657 , F 169, S 8, H B 526857, I/A 1 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
VER MAS ACTOS
Información de GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL
Mostramos los datos de GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos