KAWA 3 CONSULT SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Carles III, 58
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KAWA 3 CONSULT SL
CIF B65841678
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 13/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Presidente Rio Bernad Jose Antonio
VINCULACIONES DE KAWA 3 CONSULT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAWA 3 CONSULT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Baranguan Maria Pilar | Consejero | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
Cortes Baranguan Maria Pilar | Secretario | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
Guillem Sangenis Jaume | Consejero | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
Rio Bernad Jose Antonio | Liquidador | 01/10/2021 | 29/11/2021 |
Rio Bernad Jose Antonio | Consejero Delegado | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
Rio Bernad Jose Antonio | Consejero | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
Rio Bernad Jose Antonio | Presidente | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
Rio Bernad Jose Antonio | Apoderado Solidario | 10/03/2016 | 29/11/2021 |
Rio Cortes Jesus Maria | Administrador Unico | 26/06/2019 | 01/10/2021 |
Guillem Sangenis Jaume | Administrador Unico | 26/06/2019 | 26/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KAWA 3 CONSULT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 55, S 8, H B 427977, I/A 10 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 55, S 8, H B 427977, I/A 10 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 54, S 8, H B 427977, I/A 9 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 54, S 8, H B 427977, I/A 9 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 54, S 8, H B 427977, I/A 9 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 54, S 8, H B 427977, I/A 8 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 54, S 8, H B 427977, I/A 8 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 54, S 8, H B 427977, I/A 7 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 54, S 8, H B 427977, I/A 7 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 53, S 8, H B 427977, I/A 6 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08