CORTES BARANGUAN MARIA PILAR
Informe ejecutivo de CORTES BARANGUAN MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTES BARANGUAN MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAWA 3 CONSULT SL | Consejero | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
KAWA 3 CONSULT SL | Secretario | 10/10/2012 | 29/11/2021 |
KAWA 3 CONSULT SL | Apoderado | 17/10/2012 | 11/06/2013 |
VINCULACIONES DE CORTES BARANGUAN MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES BARANGUAN MARIA PILAR
Empresa: KAWA 3 CONSULT SL
Apoderado
- Cortes Baranguan Maria Pilar
- Rio Bernad Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 53, S 8, H B 427977, I/A 3 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
Empresa: KAWA 3 CONSULT SL
Apoderado
- Cortes Baranguan Maria Pilar
- Rio Bernad Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 52, S 8, H B 427977, I/A 2 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Empresa: KAWA 3 CONSULT SL
Administrador Unico
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Baranguan Maria Pilar
- Guillem Sangenis Jaume
- Rio Bernad Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Cortes Baranguan Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 49, S 8, H B 427977, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: KAWA 3 CONSULT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Baranguan Maria Pilar
- Guillem Sangenis Jaume
- Rio Bernad Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Cortes Baranguan Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 49, S 8, H B 427977, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Información de CORTES BARANGUAN MARIA PILAR
Mostramos los datos de CORTES BARANGUAN MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES BARANGUAN MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos