KARVA KASI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Atocha, 75
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KARVA KASI SL
CIF B86902772
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fecha de Constitución 19/12/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Asteljoki Mika Kristian
VINCULACIONES DE KARVA KASI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARVA KASI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asteljoki Mika Kristian | Liquidador | 27/01/2020 | 27/01/2020 |
Asteljoki Mika Kristian | Socio Unico | 05/05/2016 | 27/01/2020 |
Asteljoki Mika Kristian | Administrador Unico | 05/05/2016 | 27/01/2020 |
Gomez Garrido Ana Carmen | Apoderado | 24/10/2017 | 27/01/2020 |
Gomez Garrido Ana Carmen | Administrador Unico | 17/01/2014 | 05/05/2016 |
Gomez Garrido Manuel Fernando | Apoderado | 17/01/2014 | 05/05/2016 |
ACTOS BORME DE KARVA KASI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 161, S 8, H M 572657, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 161, S 8, H M 572657, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 161, S 8, H M 572657, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 161, S 8, H M 572657, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 160, S 8, H M 572657, I/A 5 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 160, S 8, H M 572657, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 160, S 8, H M 572657, I/A 3 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 160, S 8, H M 572657, I/A 3 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 160, S 8, H M 572657, I/A 3 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 159, S 8, H M 572657, I/A 2 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28