ASTELJOKI MIKA KRISTIAN
Informe ejecutivo de ASTELJOKI MIKA KRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ASTELJOKI MIKA KRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KATI SAARI SL | Socio Unico | 08/04/2022 | |
KATI SAARI SL | Administrador Unico | 08/04/2022 | |
KOSTA KULTA 999 SL | Apoderado | 19/03/2018 |
VINCULACIONES DE ASTELJOKI MIKA KRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASTELJOKI MIKA KRISTIAN
Empresa: KATI SAARI SL
Administrador Unico
- Asteljoki Mika Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7210 , F 165, S 8, H SE134416, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
Empresa: KATI SAARI SL
Socio Único
- Asteljoki Mika Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7210 , F 165, S 8, H SE134416, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
Empresa: KARVA KASI SL
Liquidador
- Asteljoki Mika Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 161, S 8, H M 572657, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: KARVA KASI SL
Administrador Unico
- Asteljoki Mika Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 161, S 8, H M 572657, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: KOSTA KULTA 999 SL
Apoderado
- Asteljoki Mika Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5580 , F 149, S 8, H SE 94531, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-41
Empresa: KARVA KASI SL
Administrador Unico
- Asteljoki Mika Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 160, S 8, H M 572657, I/A 3 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Empresa: KARVA KASI SL
Socio Único
- Asteljoki Mika Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31822 , F 160, S 8, H M 572657, I/A 3 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Información de ASTELJOKI MIKA KRISTIAN
Mostramos los datos de ASTELJOKI MIKA KRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASTELJOKI MIKA KRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos