KARUMBE GRUPO DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Cervera, S/N
Código Postal 25300
Municipio Tàrrega
Provincia Lleida
Razón Social KARUMBE GRUPO DE INVERSIONES SL
CIF B64325129
Capital Social 1631010.0 Euros
Actividad Actividades de las sedes centrales
Fecha de Constitución 22/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KARUMBE GRUPO DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARUMBE GRUPO DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2011 | 08/11/2016 |
Goma Pujol Anton | Apoderado Solidario | 17/04/2015 | 08/11/2016 |
Goma Pujol Anton | Apoderado Mancomunado | 17/04/2015 | 08/11/2016 |
Peña Ramilo Angel | Apoderado Solidario | 30/03/2016 | 08/11/2016 |
Puigarnau March Jose Maria | Apoderado Solidario | 17/04/2015 | 08/11/2016 |
Puigarnau March Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 17/04/2015 | 08/11/2016 |
Puigdellivol Piera Cristina | Apoderado Solidario | 30/03/2016 | 08/11/2016 |
Roca Enrich Ramon | Apoderado Solidario | 08/11/2016 | |
Roca Enrich Salvador | Apoderado Solidario | 08/11/2016 | |
ROS ROCA ENVIRONMENT SL | Administrador Unico | 08/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KARUMBE GRUPO DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 52, S 8, H L 21717, I/A 22 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 52, S 8, H L 21717, I/A 22 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 52, S 8, H L 21717, I/A 22 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-25
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 52, S 8, H L 21717, I/A 22 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 52, S 8, H L 21717, I/A 21 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 52, S 8, H L 21717, I/A 21 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 52, S 8, H L 21717, I/A 21 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 51, S 8, H L 21717, I/A 20 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-25
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 51, S 8, H L 21717, I/A 19 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-25
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 51, S 8, H L 21717, I/A 18 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-25