KARTENBROT SL
Dirección social Calle Goya, 17
Código Postal 41860
Municipio Gerena
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social KARTENBROT SL
CIF B91330795
Capital Social 103006.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 11/12/2003
Teléfono 95 526 14 26
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KARTENBROT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARTENBROT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Lopez Manuel | Administrador Solidario | 31/07/2019 | 14/12/2021 |
Perez Fernandez Oshay Samuel | Administrador Solidario | 31/07/2019 | 14/12/2021 |
Contreras Moran Manuel | Administrador Unico | 25/01/2019 |
ACTOS BORME DE KARTENBROT SL
- Declarada en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 3.118,17 euros de principal más la de 506,70 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 72, S 8, H SE 55768, I/A 9 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 72, S 8, H SE 55768, I/A 9 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 72, S 8, H SE 55768, I/A 8 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 72, S 8, H SE 55768, I/A 8 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 72, S 8, H SE 55768, I/A 8 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 72, S 8, H SE 55768, I/A 7 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
- C/ GOYA 17 - -41860- (GERENA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 71, S 8, H SE 55768, I/A 6 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION ARTICULO 5º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 71, S 8, H SE 55768, I/A 6 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ARTICULO 23º: RETRIBUCION DEL CARGO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 71, S 8, H SE 55768, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 71, S 8, H SE 55768, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-41