CONTRERAS MORAN MANUEL
Informe ejecutivo de CONTRERAS MORAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CONTRERAS MORAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARTENBROT SL | Administrador Unico | 25/01/2019 | |
COOLTRUCK SL | Administrador Unico | 07/05/2015 | 09/03/2017 |
BACKERBROT SL | Liquidador Unico | 15/12/2015 | 15/12/2015 |
BACKERBROT SL | Administrador Unico | 15/12/2015 | |
VETER UND SONHN CONTRERAS SL | Liquidador Unico | 15/12/2015 | 15/12/2015 |
VETER UND SONHN CONTRERAS SL | Administrador Unico | 15/12/2015 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS MORAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS MORAN MANUEL
Empresa: KARTENBROT SL
Administrador Unico
- Contreras Moran Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 72, S 8, H SE 55768, I/A 7 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: COOLTRUCK SL
Administrador Unico
- Contreras Moran Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 60, S 8, H SE105343, I/A 5 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-41
Empresa: VETER UND SONHN CONTRERAS SL
Liquidador Unico
- Contreras Moran Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4618 , F 30, S 8, H SE 72602, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: VETER UND SONHN CONTRERAS SL
Administrador Unico
- Contreras Moran Manuel
Liquidador Unico
- Contreras Moran Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4618 , F 30, S 8, H SE 72602, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: BACKERBROT SL
Liquidador Unico
- Contreras Moran Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2676 , F 43, S 8, H SE 32867, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: BACKERBROT SL
Administrador Unico
- Contreras Moran Manuel
Liquidador Unico
- Contreras Moran Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2676 , F 43, S 8, H SE 32867, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: COOLTRUCK SL
Administrador Unico
- Contreras Moran Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 55, S 8, H SE105343, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-41
Información de CONTRERAS MORAN MANUEL
Mostramos los datos de CONTRERAS MORAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS MORAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos