KARL WORWAG LACK UND FARBENFABRIK GMBH & CO KG - EXTINGUIDA
Dirección social CR DE ARGENTONA A DOSRIUS,KM.2,NAVE NORTE
Municipio Dosrius
Provincia Barcelona
Razón Social KARL WORWAG LACK UND FARBENFABRIK GMBH & CO KG
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 07/06/2010
VINCULACIONES DE KARL WORWAG LACK UND FARBENFABRIK GMBH & CO KG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARL WORWAG LACK UND FARBENFABRIK GMBH & CO KG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fruhbeck Olmedo Carlos | Apoderado | 03/05/2011 | 27/02/2024 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Apoderado | 23/08/2010 | 27/02/2024 |
Herrera Roset Joan | Apoderado Sucursal | 17/07/2019 | 27/02/2024 |
Reginald Lachnitt | REPR.SUCURS. | 22/09/2022 | 27/02/2024 |
Soler De Castro Maria Cristina | Apoderado Solidario | 02/03/2022 | 27/02/2024 |
Stefan Cramer | REPR.SUCURS. | 22/09/2022 | 27/02/2024 |
Aguinaco Moreno Jorge | Apoderado | 23/08/2010 | 22/09/2022 |
Georg Holger Maria Saint Denis | REPR.SUCURS. | 26/09/2018 | 22/09/2022 |
Hannes Worwag | Apoderado | 23/08/2010 | 22/09/2022 |
Marcus Klaus Dr Brune | REPR.SUCURS. | 25/11/2019 | 22/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KARL WORWAG LACK UND FARBENFABRIK GMBH & CO KG
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42172 , F 214, S 8, H B 401197, I/A 10 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Apoderado Sucursal
Apoderado Solidario
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42172 , F 214, S 8, H B 401197, I/A 10 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
- CONSTANCIA DE CAMBIO DE DATOS DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 140, S 8, H B 401197, I/A 9 (22/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 140, S 8, H B 401197, I/A 9 (22/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Apoderado
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 140, S 8, H B 401197, I/A 9 (22/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 140, S 8, H B 401197, I/A 8 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 139, S 8, H B 401197, I/A 7 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 139, S 8, H B 401197, I/A 7 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Apoderado Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 139, S 8, H B 401197, I/A 6 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
- CONSTANCIA DE CARGOS DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 137, S 8, H B 401197, I/A 5 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08