HANNES WORWAG
Informe ejecutivo de HANNES WORWAG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HANNES WORWAG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARL WORWAG LACK UND FARBENFABRIK GMBH & CO KG | Apoderado | 23/08/2010 | 22/09/2022 |
KARL WORWAG LACK UND FARBENFABRIK GMBH & CO KG | REPR.SUCURS. | 18/07/2016 | 25/11/2019 |
VINCULACIONES DE HANNES WORWAG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANNES WORWAG
Apoderado
- Aguinaco Moreno Jorge
- Hannes Worwag
- Wendelin Benz
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 140, S 8, H B 401197, I/A 9 (22/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
REPR.SUCURS.
- Hannes Worwag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 139, S 8, H B 401197, I/A 7 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Apoderado Solidario
REPR.SUCURS.
- Hannes Worwag
- Peter Moritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 134, S 8, H B 401197, I/A 3 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 132, S 8, H B 401197, I/A 1 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Información de HANNES WORWAG
Mostramos los datos de HANNES WORWAG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANNES WORWAG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos