KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARDA JUAN XXIII Bl.9 Ptl.2B B
Municipio Medina Sidonia
Provincia Cádiz
Razón Social KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL
CIF B72384837
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Explotación de caballos y otros equinos
Fecha de Constitución 30/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alrostamani Khulood Abdulla Hassan
VINCULACIONES DE KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alrostamani Khulood Abdulla Hassan | Apoderado Solidario | 25/02/2020 | 04/05/2021 |
Alrostamani Khulood Abdulla Hassan | Socio Unico | 14/01/2020 | 04/05/2021 |
Lopez Caballero Diego Jesus | Apoderado Solidario | 25/02/2020 | 04/05/2021 |
Tehrani Nooshin Ghavami | Administrador Unico | 14/01/2020 | 04/05/2021 |
Tehrani Nooshin Ghavami | Liquidador | 04/05/2021 | 04/05/2021 |
ACTOS BORME DE KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 187, S 8, H CA 56069, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 187, S 8, H CA 56069, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 187, S 8, H CA 56069, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 187, S 8, H CA 56069, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 187, S 8, H CA 56069, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 186, S 8, H CA 56069, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 184, S 8, H CA 56069, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 184, S 8, H CA 56069, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-11
Dirección:BARDA JUAN XXIII Bl.9 Ptl.2B B (MEDINA-SIDONIA)
Comienzo de operaciones:30/10/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La compra y venta de caballos y caballos de raza. b) La cría y entrenamiento de caballos. c) El suministro de caballerizas para caballos externos, sujeto a ciertas condiciones. d) La gestión y entrenamiento de caballos de terceras personas. e) La realización de espectáculos ecuestres y cursos de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 184, S 8, H CA 56069, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-11