ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN
Informe ejecutivo de ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL | Apoderado Solidario | 25/02/2020 | 04/05/2021 |
KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL | Socio Unico | 14/01/2020 | 04/05/2021 |
VINCULACIONES DE ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN
Empresa: KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL
Apoderado Solidario
- Alrostamani Khulood Abdulla Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 187, S 8, H CA 56069, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-11
Empresa: KAR EQUESTRIAN STABLE AND STUD SL
Socio Único
- Alrostamani Khulood Abdulla Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 184, S 8, H CA 56069, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-11
Información de ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN
Mostramos los datos de ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALROSTAMANI KHULOOD ABDULLA HASSAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos