K-SWISS IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social K-SWISS IBERIA SL
CIF B85228757
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 20/09/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE K-SWISS IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE K-SWISS IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Bernardo Maria | Apoderado | 21/02/2013 | 07/01/2014 |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Apoderado | 21/02/2013 | 07/01/2014 |
Meij Erwin-rene | Administrador Solidario | 21/02/2013 | 07/01/2014 |
Pastor Caballero Cecilia | Apoderado | 21/02/2013 | 07/01/2014 |
Perez Mansilla Delgado Patricia | Apoderado | 21/02/2013 | 07/01/2014 |
Scully Kimberly Kimiko | Liquidador | 07/01/2014 | 07/01/2014 |
Scully Kimberly Kimiko | Administrador Solidario | 21/02/2013 | 07/01/2014 |
Bracewell Steven David | Presidente | 21/02/2013 | |
Bracewell Steven David | Consejero | 21/02/2013 | |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Vicesecretario No Consejero | 21/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE K-SWISS IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 187, S 8, H M 446863, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 187, S 8, H M 446863, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 187, S 8, H M 446863, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 187, S 8, H M 446863, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 186, S 8, H M 446863, I/A 5 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 186, S 8, H M 446863, I/A 5 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 186, S 8, H M 446863, I/A 5 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 186, S 8, H M 446863, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28