SCULLY KIMBERLY KIMIKO
Informe ejecutivo de SCULLY KIMBERLY KIMIKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SCULLY KIMBERLY KIMIKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCULLY KIMBERLY KIMIKO
Empresa: STAAR SURGICAL AG
Apoderado
- Scully Kimberly Kimiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 571473, I/A 4 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: K-SWISS IBERIA SL
Liquidador
- Scully Kimberly Kimiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 187, S 8, H M 446863, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Empresa: K-SWISS IBERIA SL
Administrador Solidario
- Meij Erwin-rene
- Scully Kimberly Kimiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 187, S 8, H M 446863, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Empresa: K-SWISS IBERIA SL
Administrador Solidario
- Meij Erwin-rene
- Scully Kimberly Kimiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 186, S 8, H M 446863, I/A 5 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: K-SWISS IBERIA SL
Consejero
- Bracewell Steven David
- Meij Edwin Rene
- Scully Kimberly Kimiko
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24825 , F 186, S 8, H M 446863, I/A 5 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Información de SCULLY KIMBERLY KIMIKO
Mostramos los datos de SCULLY KIMBERLY KIMIKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCULLY KIMBERLY KIMIKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos