JUNQUERA BOBES SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social JUNQUERA BOBES SA
CIF A33009861
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BNFIX NORTE AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE JUNQUERA BOBES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUNQUERA BOBES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEA CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 18/08/2014 | 19/01/2023 |
Baragaño Rio Francisco | Apoderado Mancomunado | 14/04/2011 | 19/01/2023 |
BNFIX NORTE AUDITORES SLP | Auditor | 21/01/2014 | 19/01/2023 |
Garcia Arregui Marino | Apoderado Mancomunado | 14/04/2011 | 19/01/2023 |
Moro Heres Maria Teresa | Auditor Suplente | 22/12/2011 | 19/01/2023 |
Presa Rio Pablo | Apoderado Mancomunado | 14/04/2011 | 19/01/2023 |
JUAN DIEGO JUNQUERA Y COMPAÑIA AUDITORES SL | Auditor | 21/07/2009 | 06/11/2018 |
Mencia Pardo Teresa | Consejero | 10/12/2014 | 20/07/2015 |
Mencia Pardo Teresa | Secretario | 10/12/2014 | 20/07/2015 |
Presa Rio Ana | Consejero | 12/12/2012 | 20/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUNQUERA BOBES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4510 , F 68, S 8, H AS 15174, I/A 49 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUNQUERA BOBES SA
Nif:A33009861
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se acuerda el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación
Fecha de Resolución:20/10/2022
Número Procedimiento Concursal:230/2014
Datos Registrales:
Tomo:
4510
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-15174
Inscripción:
49
Fecha Inscripción19/01/2023
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4510 , F 68, S 8, H AS 15174, I/A 49 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUNQUERA BOBES SA
Nif:A33009861
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso 230/2014, en el que figuraba como concursada esta sociedad, por fin de la fase de liquidación al haberse procedido a la realización de todos los activos de la concursada y al abono de los créditos hasta el importe de su cuantía. Se aprueba igualmente la rendició
Fecha de Resolución:20/10/2022
Número Procedimiento Concursal:230/2014
Datos Registrales:
Tomo:
4510
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-15174
Inscripción:
49
Fecha Inscripción19/01/2023
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4510 , F 68, S 8, H AS 15174, I/A 49 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 225, S 8, H AS 15174, I/A 47 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUNQUERA BOBES SA
Nif:A33009861
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL N. 2 DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se aprueba el plan de liquidación
Fecha de Resolución:18/05/2015
Número Procedimiento Concursal:230/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2007
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-15174
Inscripción:
47
Fecha Inscripción20/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 225, S 8, H AS 15174, I/A 47 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUNQUERA BOBES SA
Nif:A33009861
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL N. 2 DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
La situación del concursado durante la fase de liquidación, será la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio
Fecha de Resolución:13/01/2015
Número Procedimiento Concursal:230/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2007
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-15174
Inscripción:
47
Fecha Inscripción20/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 225, S 8, H AS 15174, I/A 47 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUNQUERA BOBES SA
Nif:A33009861
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL N. 2 DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se declara finalizada la fase común del procedimiento concursal y se apertura la fase de liquidacion
Fecha de Resolución:13/01/2015
Número Procedimiento Concursal:230/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2007
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-15174
Inscripción:
47
Fecha Inscripción20/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 225, S 8, H AS 15174, I/A 47 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 225, S 8, H AS 15174, I/A 47 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 225, S 8, H AS 15174, I/A 46 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-33
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 225, S 8, H AS 15174, I/A 46 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-33