JUAN DIEGO JUNQUERA Y COMPAÑIA AUDITORES SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social JUAN DIEGO JUNQUERA Y COMPAÑIA AUDITORES SL
CIF B33228198
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JUAN DIEGO JUNQUERA Y COMPAÑIA AUDITORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN DIEGO JUNQUERA Y COMPAÑIA AUDITORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Iglesias Ignacio | Apoderado | 02/12/2010 | 06/11/2018 |
Junquera Sanchez Molina Maria Encarnacion | Liquidador | 20/03/2017 | 06/11/2018 |
Junquera Montero Jose Diego | Administrador Solidario | 07/08/2015 | 20/03/2017 |
Suarez Suarez Mauro | Administrador Solidario | 07/08/2015 | 20/03/2017 |
Junquera Montero Jose Diego | Administrador Unico | 07/08/2015 |
ACTOS BORME DE JUAN DIEGO JUNQUERA Y COMPAÑIA AUDITORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 14, S 8, H AS 14361, I/A 9 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 14, S 8, H AS 14361, I/A 9 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 14, S 8, H AS 14361, I/A 8 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 14, S 8, H AS 14361, I/A 8 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 14, S 8, H AS 14361, I/A 8 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 13, S 8, H AS 14361, I/A 7 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 13, S 8, H AS 14361, I/A 7 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 13, S 8, H AS 14361, I/A 7 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 11, S 8, H AS 14361, I/A 6 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-33