JUAN NAVARRO MUÑOZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pintor Joan Miró, 13
Código Postal 46017
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
CIF B96364799
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chornet Broseta Maria Carmen | Liquidador Solidario | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
Chornet Broseta Maria Carmen | Administrador Solidario | 23/01/2013 | 15/01/2014 |
Navarro Muñoz Juan | Liquidador Solidario | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
Navarro Muñoz Juan | Administrador Solidario | 23/01/2013 | 15/01/2014 |
Navarro Muñoz Juan | Administrador Unico | 23/01/2013 |
ACTOS BORME DE JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-46