NAVARRO MUÑOZ JUAN
Informe ejecutivo de NAVARRO MUÑOZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO MUÑOZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EOO INGENIERIA Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 08/07/2016 | 04/08/2022 |
EOO INGENIERIA Y PROYECTOS SL | Socio Unico | 08/07/2016 | 04/08/2022 |
EOO INGENIERIA Y PROYECTOS SL | Liquidador | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
EOO CONSULTORIA ENERGETICA SL | Administrador Unico | 11/12/2015 | 13/02/2017 |
JUAN NAVARRO MUÑOZ SL | Liquidador Solidario | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
JUAN NAVARRO MUÑOZ SL | Administrador Solidario | 23/01/2013 | 15/01/2014 |
JUAN NAVARRO MUÑOZ SL | Administrador Unico | 23/01/2013 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MUÑOZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MUÑOZ JUAN
Empresa: EOO INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Liquidador
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 183, S 8, H A 150915, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-03
Empresa: EOO INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Navarro Muñoz Juan
Liquidador
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 183, S 8, H A 150915, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-03
Empresa: EOO CONSULTORIA ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 174, S 8, H A 139558, I/A 5 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-03
Empresa: EOO INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 183, S 8, H A 150915, I/A 1 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-03
Empresa: EOO INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Socio Único
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 183, S 8, H A 150915, I/A 1 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-03
Empresa: EOO CONSULTORIA ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 174, S 8, H A 139558, I/A 4 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-03
Empresa: JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
Liquidador Solidario
- Chornet Broseta Maria Carmen
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-46
Empresa: JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Chornet Broseta Maria Carmen
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-46
Empresa: JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Chornet Broseta Maria Carmen
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-46
Empresa: JUAN NAVARRO MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Navarro Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118, L 2426, F 33, S 8, H V 39671, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-46
Información de NAVARRO MUÑOZ JUAN
Mostramos los datos de NAVARRO MUÑOZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MUÑOZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos