JUAN MORENO GALLARDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Daoiz, 22
Código Postal 41510
Municipio Mairena del Alcor
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social JUAN MORENO GALLARDO SL
CIF B41245705
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Página Web www.grupojmg.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Moreno Gallardo Juan
Propietario Moreno Gallardo Juan
Auditor QUESTIONA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE JUAN MORENO GALLARDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN MORENO GALLARDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Gallardo Juan | Socio Unico | 19/04/2016 | 10/07/2019 |
Moreno Gallardo Juan | Administrador Unico | 19/04/2016 | 10/07/2019 |
QUESTIONA AUDITORES SL | Auditor | 25/10/2010 | 10/07/2019 |
Roman Millan Antonio | Med.Concusal | 14/05/2015 | 10/07/2019 |
Moreno Carmona Juan Jeronimo | Administrador Unico | 21/09/2011 | 19/04/2016 |
Moreno Carmona Inmaculada | Administrador Solidario | 21/09/2011 | |
Moreno Carmona Juan Jeronimo | Administrador Solidario | 21/09/2011 |
ACTOS BORME DE JUAN MORENO GALLARDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 204, S 8, H SE 10404, I/A 10 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUAN MORENO GALLARDO SL
Nif:B41245705
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION CONCLUSION CONCURSO, CESE ADMINISTRADOR CONCURSAL, CESE.FACULTADES DE ADMINISTRACION, EXTINCION Y CANCELAION
Fecha de Resolución:15/11/2018
Número Procedimiento Concursal:119/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1628
Libro:
0
Folio:
204
Hoja:
8-10404
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 204, S 8, H SE 10404, I/A 10 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUAN MORENO GALLARDO SL
Nif:B41245705
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:JAIME DAVID FERNANDEZ SOSBILLA
Fecha de Resolución:17/09/2018
Número Procedimiento Concursal:119/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1628
Libro:
0
Folio:
204
Hoja:
8-10404
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 204, S 8, H SE 10404, I/A 10 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUAN MORENO GALLARDO SL
Nif:B41245705
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Fecha de Resolución:28/03/2017
Número Procedimiento Concursal:119/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1628
Libro:
0
Folio:
204
Hoja:
8-10404
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 204, S 8, H SE 10404, I/A 10 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JUAN MORENO GALLARDO SL
Nif:B41245705
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Necesario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE DECLARACION DE CONCURSO
Fecha de Resolución:28/03/2017
Número Procedimiento Concursal:119/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1628
Libro:
0
Folio:
204
Hoja:
8-10404
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 204, S 8, H SE 10404, I/A 10 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
- C/ DAOIZ 22 (MAIRENA DEL ALCOR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 9 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 9 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 9 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 9 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 9 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-41