MORENO CARMONA JUAN JERONIMO
Informe ejecutivo de MORENO CARMONA JUAN JERONIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORENO CARMONA JUAN JERONIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTE INTEGRAL PROJET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE MORENO CARMONA JUAN JERONIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO CARMONA JUAN JERONIMO
Liquidador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4630 , F 95, S 8, H SE 72904, I/A 4 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-41
Administrador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Liquidador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4630 , F 95, S 8, H SE 72904, I/A 4 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-41
Empresa: JUAN MORENO GALLARDO SL
Administrador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 9 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-41
Empresa: PROMOTORA LOS ALCORES SL
Administrador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138, L 232, F 105, S 8, H SE 31174, I/A 9 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-41
Empresa: JUAN MORENO GALLARDO SL
Administrador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 7 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-41
Empresa: JUAN MORENO GALLARDO SL
Administrador Solidario
- Moreno Carmona Inmaculada
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 203, S 8, H SE 10404, I/A 7 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-41
Empresa: PROMOTORA LOS ALCORES SL
Administrador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138, L 232, F 104, S 8, H SE 31174, I/A 8 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-41
Empresa: PROMOTORA LOS ALCORES SL
Administrador Solidario
- Moreno Carmona Inmaculada
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138, L 232, F 104, S 8, H SE 31174, I/A 8 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-41
Administrador Unico
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4630 , F 94, S 8, H SE 72904, I/A 3 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: PROMOTORA LOS ALCORES SL
Administrador Solidario
- Moreno Carmona Inmaculada
- Moreno Carmona Juan Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138, L 232, F 103, S 8, H SE 31174, I/A 6 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-41
VER MAS ACTOS
Información de MORENO CARMONA JUAN JERONIMO
Mostramos los datos de MORENO CARMONA JUAN JERONIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO CARMONA JUAN JERONIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos