JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Horno (Coy), 46
Código Postal 30812
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
CIF B73730061
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 13/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joaquin Pablo Piernas Bachelier | Liquidador | 16/01/2014 | 16/01/2014 |
Joaquin Pablo Piernas Bachelier | Administrador Unico | 03/11/2011 | 16/01/2014 |
Joaquin Pablo Piernas Bachelier | Socio Unico | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
ACTOS BORME DE JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 203, S 8, H MU 78480, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 203, S 8, H MU 78480, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 203, S 8, H MU 78480, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 203, S 8, H MU 78480, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 203, S 8, H MU 78480, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 201, S 8, H MU 78480, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 201, S 8, H MU 78480, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-30
Dirección:C/ HORNO 46 (LORCA)
Comienzo de operaciones:13/10/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Agencia de seguros, intermediacion comercial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 201, S 8, H MU 78480, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-30