JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER
Informe ejecutivo de JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENARA CONSULTING SL | Administrador Unico | 29/03/2011 | 11/04/2014 |
MENARA CONSULTING SL | Liquidador | 11/04/2014 | 11/04/2014 |
JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL | Liquidador | 16/01/2014 | 16/01/2014 |
JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL | Administrador Unico | 03/11/2011 | 16/01/2014 |
JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL | Socio Unico | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
PIERNAS BACHELIER ASESORES SL | Liquidador | 25/04/2012 | 25/04/2012 |
PIERNAS BACHELIER ASESORES SL | Administrador Unico | 25/04/2012 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER
Empresa: MENARA CONSULTING SL
Liquidador
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 17, S 8, H MU 75786, I/A 2 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-30
Empresa: MENARA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Liquidador
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 17, S 8, H MU 75786, I/A 2 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-30
Empresa: JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
Liquidador
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 203, S 8, H MU 78480, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
Empresa: JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
Administrador Unico
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Liquidador
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 203, S 8, H MU 78480, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
Empresa: PIERNAS BACHELIER ASESORES SL
Liquidador
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 150, S 8, H MU 52715, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-30
Empresa: PIERNAS BACHELIER ASESORES SL
Administrador Unico
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Liquidador
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 150, S 8, H MU 52715, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-30
Empresa: JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
Administrador Unico
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 201, S 8, H MU 78480, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-30
Empresa: JPB SEGURO DE CREDITO MURCIA SL
Socio Único
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 201, S 8, H MU 78480, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-30
Empresa: MENARA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Joaquin Pablo Piernas Bachelier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 16, S 8, H MU 75786, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-30
Información de JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER
Mostramos los datos de JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN PABLO PIERNAS BACHELIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos