JP CAR MURCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Palmar, 145
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social JP CAR MURCIA SL
CIF B73981540
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 24/11/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario INVERSIONES UNEPU SL
VINCULACIONES DE JP CAR MURCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JP CAR MURCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Javier Mercader Leon | Administrador Unico | 07/05/2020 | 29/09/2020 |
Benito Javier Mercader Leon | Liquidador | 29/09/2020 | 29/09/2020 |
INVERSIONES UNEPU SL | Socio Unico | 07/05/2020 | 29/09/2020 |
ADQUISICIONES NEW COP SL | Socio Unico | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Francisco Javier Pujante Perez | Administrador Unico | 19/12/2017 | 07/05/2020 |
INVERSIONES UNEPU SL | Socio Unico | 19/12/2017 | 07/05/2020 |
Maria Elena Molina Gimenez | Administrador Unico | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
Sandra Molina Garcia | Administrador Unico | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
ACTOS BORME DE JP CAR MURCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 86, S 8, H MU 95346, I/A 6 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 86, S 8, H MU 95346, I/A 6 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 86, S 8, H MU 95346, I/A 6 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 86, S 8, H MU 95346, I/A 6 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 86, S 8, H MU 95346, I/A 6 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 85, S 8, H MU 95346, I/A 5 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 85, S 8, H MU 95346, I/A 5 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 85, S 8, H MU 95346, I/A 5 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 85, S 8, H MU 95346, I/A 4 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 85, S 8, H MU 95346, I/A 4 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-30