SANDRA MOLINA GARCIA
Informe ejecutivo de SANDRA MOLINA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANDRA MOLINA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITYLIFT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2017 | 19/04/2022 |
JP CAR MURCIA SL | Administrador Unico | 07/05/2020 | 07/05/2020 |
CLINIC CYT SL | Administrador Unico | 05/08/2019 | 05/08/2019 |
DIFERENTS BUSINESS SL | Administrador Unico | 15/02/2019 | 31/07/2019 |
CLINICA ACTUAL SL | Administrador Unico | 15/02/2019 | 30/07/2019 |
VINCULACIONES DE SANDRA MOLINA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANDRA MOLINA GARCIA
Empresa: JP CAR MURCIA SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 85, S 8, H MU 95346, I/A 5 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-30
Empresa: JP CAR MURCIA SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 85, S 8, H MU 95346, I/A 4 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-30
Empresa: CLINIC CYT SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 31, S 8, H MU 84646, I/A 8 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-30
Empresa: CLINIC CYT SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 31, S 8, H MU 84646, I/A 7 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-30
Empresa: DIFERENTS BUSINESS SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 24, S 8, H MU 96490, I/A 5 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-30
Empresa: CLINICA ACTUAL SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 67, S 8, H MU 95879, I/A 5 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-30
Empresa: DIFERENTS BUSINESS SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 21, S 8, H MU 96490, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-30
Empresa: CLINICA ACTUAL SL
Administrador Unico
- Sandra Molina Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 66, S 8, H MU 95879, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-30
Empresa: CITYLIFT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 64, S 8, H GI 31768, I/A 13 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-17
Información de SANDRA MOLINA GARCIA
Mostramos los datos de SANDRA MOLINA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANDRA MOLINA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos