JOMATO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alfons El Magnanim, 23
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOMATO SL
CIF B07121684
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Página Web www.sportmatch.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JOMATO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOMATO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensio Camps Antonio | Apoderado | 31/07/2023 | |
Sans Amengual Mariano | Apoderado Solidario | 29/06/2018 | 31/07/2023 |
Sans Valero Daniel | Liquidador | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
Sans Valero Daniel | Administrador Unico | 19/09/2016 | 31/07/2023 |
Valero Moreno Maria Isabel | Apoderado Solidario | 29/06/2018 | 31/07/2023 |
Sans Amengual Mariano | Administrador Unico | 11/11/2015 | 19/09/2016 |
Sans Amengual Mariano | Administrador Solidario | 11/11/2015 | |
Valero Moreno Maria Isabel | Administrador Solidario | 11/11/2015 |
ACTOS BORME DE JOMATO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 60, S 8, H PM 11881, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 60, S 8, H PM 11881, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 60, S 8, H PM 11881, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 60, S 8, H PM 11881, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 60, S 8, H PM 11881, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 9 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-07
- C/ ALFONS EL MAGNAMIM 23 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 8 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 7 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 7 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 6 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-07