SANS AMENGUAL MARIANO
Informe ejecutivo de SANS AMENGUAL MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANS AMENGUAL MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMATO SL | Apoderado Solidario | 29/06/2018 | 31/07/2023 |
JOMATO SL | Administrador Unico | 11/11/2015 | 19/09/2016 |
JOMATO SL | Administrador Solidario | 11/11/2015 |
VINCULACIONES DE SANS AMENGUAL MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANS AMENGUAL MARIANO
Empresa: JOMATO SL
Apoderado Solidario
- Sans Amengual Mariano
- Valero Moreno Maria Isabel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 60, S 8, H PM 11881, I/A 10 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-07
Empresa: JOMATO SL
Apoderado Solidario
- Sans Amengual Mariano
- Valero Moreno Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 9 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-07
Empresa: JOMATO SL
Administrador Unico
- Sans Amengual Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 7 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-07
Empresa: JOMATO SL
Administrador Unico
- Sans Amengual Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 6 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-07
Empresa: JOMATO SL
Administrador Solidario
- Sans Amengual Mariano
- Valero Moreno Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055 , F 59, S 8, H PM 11881, I/A 6 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-07
Información de SANS AMENGUAL MARIANO
Mostramos los datos de SANS AMENGUAL MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANS AMENGUAL MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos