JOCAMA SPORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jerez Baja, 46
Código Postal 41530
Municipio Morón de la Frontera
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOCAMA SPORTS SL
CIF B90154154
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/08/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Calderon Malagon Jose Luis
VINCULACIONES DE JOCAMA SPORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOCAMA SPORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon Malagon Jose Luis | Socio Unico | 13/04/2015 | 16/06/2021 |
Calderon Malagon Jose Luis | Administrador Unico | 25/04/2018 | 16/06/2021 |
Calderon Malagon Jose Luis | Socio único | 16/06/2021 | |
Calderon Malagon Jose Luis | Liquidador Unico | 16/06/2021 | 16/06/2021 |
Calderon Malagon Antonio | Administrador Unico | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
Calderon Malagon Jose Luis | Administrador Unico | 13/04/2015 | 25/04/2018 |
ACTOS BORME DE JOCAMA SPORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 189, S 8, H SE105059, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 189, S 8, H SE105059, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 189, S 8, H SE105059, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 189, S 8, H SE105059, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41