CALDERON MALAGON JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CALDERON MALAGON JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALDERON MALAGON JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOCAMA SPORTS SL | Socio Unico | 13/04/2015 | 16/06/2021 |
JOCAMA SPORTS SL | Administrador Unico | 25/04/2018 | 16/06/2021 |
JOCAMA SPORTS SL | Socio único | 16/06/2021 | |
JOCAMA SPORTS SL | Liquidador Unico | 16/06/2021 | 16/06/2021 |
JOCAMA SPORTS SL | Administrador Unico | 13/04/2015 | 25/04/2018 |
JESCALDAN SL | Administrador Unico | 19/05/2015 | 24/08/2017 |
VINCULACIONES DE CALDERON MALAGON JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDERON MALAGON JOSE LUIS
Empresa: JOCAMA SPORTS SL
Liquidador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Empresa: JOCAMA SPORTS SL
Socio único
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Empresa: JOCAMA SPORTS SL
Administrador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Liquidador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 190, S 8, H SE105059, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-41
Empresa: JOCAMA SPORTS SL
Administrador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 189, S 8, H SE105059, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Empresa: JOCAMA SPORTS SL
Administrador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 189, S 8, H SE105059, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Empresa: JESCALDAN SL
Administrador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024 , F 222, S 8, H SE105400, I/A 3 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-41
Empresa: JESCALDAN SL
Administrador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024 , F 219, S 8, H SE105400, I/A 1 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-41
Empresa: JOCAMA SPORTS SL
Administrador Unico
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 187, S 8, H SE105059, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-41
Empresa: JOCAMA SPORTS SL
Socio Único
- Calderon Malagon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 187, S 8, H SE105059, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-41
Información de CALDERON MALAGON JOSE LUIS
Mostramos los datos de CALDERON MALAGON JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDERON MALAGON JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos