JOAQUIN MOMPO D J SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Marqués del Túria, 49
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOAQUIN MOMPO D J SL
CIF B97484265
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 19/07/2004
Página Web www.mompoabogados.com
Nombres Anteriores
- JOAQUIN MOMPO DESPACHO JURIDICO SLP
Auditor EURO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE JOAQUIN MOMPO D J SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOAQUIN MOMPO D J SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO AUDITORES SL | Auditor | 27/06/2017 | 14/10/2022 |
Garcia Estela Pablo | Apoderado | 17/10/2016 | 14/10/2022 |
Mompo Buchon Joaquin | Liquidador Unico | 14/10/2022 | 14/10/2022 |
Mompo Buchon Joaquin | Administrador Unico | 14/10/2022 | |
Mompo Buchon Joaquin | Socio Unico | 28/05/2015 | 18/05/2017 |
Mompo Buchon Joaquin | Soc.Prof. | 28/05/2015 | 18/05/2017 |
ACTOS BORME DE JOAQUIN MOMPO D J SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 13 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 13 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 13 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 13 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 13 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
- G.V. MARQUES DEL TURIA 49 1 - DESPACHO 15 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 12 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-46
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 11 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-46
Capital Anterior: | 34.000,96 | Euros |
Disminución de capital | 34.000,96 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 11 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 19, S 8, H V 98999, I/A 10 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-46
Empresa: JOAQUIN MOMPO DESPACHO JURIDICO SLP
- La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades, siendo la principal la correspondiente al CNAE 6910: 1. El negocio de intermediación en actividades jurídica, actividades de contabilidad, teneduría de libros y asesoría fiscal. 2. La intermediación en el asesoramiento fiscal, jurídico, labora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7902, L 5196, F 13, S 8, H V 98999, I/A 9 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-46