JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL - EXTINGUIDA
Municipio Villablino
Provincia León
Razón Social JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL
CIF B24221277
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Alvarez Alicia | Liquidador | 03/11/2023 | 03/11/2023 |
Fernandez Alvarez Alicia | Administrador Unico | 22/11/2011 | 03/11/2023 |
Fernandez Diez Jesus | Administrador Unico | 27/01/2009 | 22/11/2011 |
Fernandez Diez Jesus | Administrador Mancomunado | 27/01/2009 | |
Fernandez Diez Jose | Administrador Mancomunado | 27/01/2009 |
ACTOS BORME DE JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-245-24
- Se amplia en: Desarrollo de todas las actividades relacionadas con la construcción completa, incluida la reparación de toda clase de cubierta, entendiéndose incluidas las reparaciones y conservación tanto de edificaciones como de obra civil,así como sus instalaciones, montajes y servicios auxiliares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 4 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 4 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 4 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-24
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-24