FERNANDEZ DIEZ JESUS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DIEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DIEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA INSTALACIONES Y VALORACIONES GRADIENTE SL | Administrador Unico | 22/09/2009 | 10/11/2021 |
INGENIERIA INSTALACIONES Y VALORACIONES GRADIENTE SL | Liquidador | 10/11/2021 | 10/11/2021 |
INGENIERIA INSTALACIONES Y VALORACIONES GRADIENTE SL | Socio Unico | 22/09/2009 | 10/11/2021 |
JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL | Administrador Unico | 27/01/2009 | 22/11/2011 |
JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL | Administrador Mancomunado | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DIEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DIEZ JESUS
Liquidador
- Fernandez Diez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 41, S 8, H C 45324, I/A 2 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-15
Administrador Unico
- Fernandez Diez Jesus
Liquidador
- Fernandez Diez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 41, S 8, H C 45324, I/A 2 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-15
Empresa: JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL
Administrador Unico
- Fernandez Diez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 4 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-24
Administrador Unico
- Fernandez Diez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 41, S 8, H C 45324, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-15
Socio Único
- Fernandez Diez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 41, S 8, H C 45324, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-15
Empresa: JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL
Administrador Unico
- Fernandez Diez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-24
Empresa: JESUS Y JOSE CARPINTEROS SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Diez Jesus
- Fernandez Diez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 12, S 8, H LE 952, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-24
Información de FERNANDEZ DIEZ JESUS
Mostramos los datos de FERNANDEZ DIEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DIEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos