JESUS ALFONSO SL - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social JESUS ALFONSO SL
CIF B26038422
Actividad Fabricación de calzado
Página Web www.calzadosroal.com
Nombres Anteriores
- JESUS ALFONSO SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alfonso Rodriguez Jesus
VINCULACIONES DE JESUS ALFONSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JESUS ALFONSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Rodriguez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 22/10/2013 | 05/12/2019 |
Alfonso Rodriguez Francisco Javier | Secretario | 24/09/2019 | 05/12/2019 |
Alfonso Rodriguez Francisco Javier | Consejero | 24/09/2019 | 05/12/2019 |
Alfonso Rodriguez Jesus | Presidente | 24/09/2019 | 05/12/2019 |
Alfonso Rodriguez Jesus | Consejero | 24/09/2019 | 05/12/2019 |
Alfonso Rodriguez Maria Rosa | Apoderado Mancomunado | 22/10/2013 | 05/12/2019 |
Alfonso Rodriguez Maria Rosa | Consejero | 24/09/2019 | 05/12/2019 |
Alfonso Rodriguez Jesus | Administrador Unico | 22/10/2013 | 24/09/2019 |
Alfonso Rodriguez Francisco Javier | Administrador Solidario | 05/03/2009 | 22/10/2013 |
Alfonso Rodriguez Jesus | Administrador Solidario | 05/03/2009 | 22/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JESUS ALFONSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 175, S 8, H LO 2500, I/A 14 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 175, S 8, H LO 2500, I/A 14 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 172, S 8, H LO 2500, I/A 13 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la totalidad de los Estatutos sociales como consecuencia de la transformación de la sociedad de anónima a sociedad limitada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 172, S 8, H LO 2500, I/A 13 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 172, S 8, H LO 2500, I/A 13 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 172, S 8, H LO 2500, I/A 13 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
- Denominación y forma adoptada: JESUS ALFONSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 172, S 8, H LO 2500, I/A 13 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 172, S 8, H LO 2500, I/A 12 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 171, S 8, H LO 2500, I/A 11 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-26
Empresa: JESUS ALFONSO SA
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17: RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. El cargo de administrador será retribuido y consistirá en una cantidad dineraria, fija anual. Artículo de los estatutos: ARTICULO 12: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La administración de la sociedad se encomienda dentro de su competencia respectiva a) A la junta general de accionistas. b) A los administradores, según la opción que determine la junta general y sin que su variación implique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 171, S 8, H LO 2500, I/A 10 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-26