JBP BENIOSCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Curie, 16
Código Postal 29591
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social JBP BENIOSCA SL
CIF B66297003
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 16/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JBP BENIOSCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JBP BENIOSCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervera Larios Miguel Angel | Administrador Unico | 10/06/2014 | 26/01/2021 |
Cervera Larios Miguel Angel | Liquidador | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Biosca Palau Jordi | Administrador Unico | 16/05/2014 | 10/06/2014 |
ACTOS BORME DE JBP BENIOSCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 4 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 4 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 4 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 4 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 4 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
- C/ MARIE CURIE 16 - PLANTA BAJA, PARQUE TECNOLOGIC (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 3 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-29
- C/ SEVERO OCHOA 21 - COMPLEJO I+D 6, EDF. SUR, PLA (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-29
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO: DON MIGUEL ANGEL CERVERA LARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44323 , F 213, S 8, H B 452759, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44323 , F 213, S 8, H B 452759, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44323 , F 213, S 8, H B 452759, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08