CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SRJ INNOVATIONS SL | Socio Unico | 14/08/2024 | |
SRJ INNOVATIONS SL | Administrador Unico | 14/08/2024 |
VINCULACIONES DE CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL
Empresa: SRJ INNOVATIONS SL
Administrador Unico
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA176430, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-29
Empresa: SRJ INNOVATIONS SL
Nuevo Socio Único
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA176430, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-29
Empresa: DIMAI 5000 SL
Liquidador
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47933 , F 126, S 8, H B 566774, I/A 4 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: DIMAI 5000 SL
Administrador Unico
- Cervera Larios Miguel Angel
Liquidador
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47933 , F 126, S 8, H B 566774, I/A 4 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: DIMAI 5000 SL
Administrador Unico
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47933 , F 126, S 8, H B 566774, I/A 2 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: JBP BENIOSCA SL
Liquidador
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 4 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
Empresa: JBP BENIOSCA SL
Administrador Unico
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311, L 4218, F 189, S 8, H MA124478, I/A 4 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-29
Empresa: JBP BENIOSCA SL
Administrador Unico
- Cervera Larios Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44323 , F 213, S 8, H B 452759, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Información de CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA LARIOS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos