IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 17
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA
CIF A84597871
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 25/01/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Ivg Immobilien Ag
VINCULACIONES DE IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Clave Francisco Javier | Secretario | 12/07/2012 | 10/04/2013 |
Fernandez Clave Francisco Javier | Consejero | 24/02/2011 | 10/04/2013 |
Fernandez Clave Javier | Apoderado | 07/08/2012 | 10/04/2013 |
Forster Peter | Presidente | 12/07/2012 | 10/04/2013 |
Forster Peter | Consejero | 12/07/2012 | 10/04/2013 |
Ivg Immobilien Ag | Socio Unico | 16/07/2012 | 10/04/2013 |
Lynney Chirstopher | Liquidador | 10/04/2013 | 10/04/2013 |
Zimper Oliver | Consejero | 12/07/2012 | 10/04/2013 |
Azinovic Gamo Ivan | Vicesecretario No Consejero | 28/03/2012 | 12/07/2012 |
Lopez De Herrera Oria Luis Alfonso | Secretario | 28/03/2012 | 12/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 7, S 8, H M 399635, I/A 11 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 7, S 8, H M 399635, I/A 11 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 7, S 8, H M 399635, I/A 11 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 7, S 8, H M 399635, I/A 11 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 7, S 8, H M 399635, I/A 10 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 6, S 8, H M 399635, I/A 9 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 17 - 3º PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 6, S 8, H M 399635, I/A 8 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 6, S 8, H M 399635, I/A 7 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 6, S 8, H M 399635, I/A 7 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 5, S 8, H M 399635, I/A 6 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28