ZIMPER OLIVER
Informe ejecutivo de ZIMPER OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZIMPER OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | Apoderado Mancomunado | 22/04/2014 | 30/07/2015 |
PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | R.L.C.Perma. | 22/04/2014 | 30/07/2015 |
PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | Representante | 14/07/2011 | 05/06/2013 |
PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | Apoderado | 14/07/2011 | 05/06/2013 |
IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA | Consejero | 12/07/2012 | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE ZIMPER OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZIMPER OLIVER
Empresa: IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH
Apoderado Mancomunado
- Muller Frank
- Zimper Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31986 , F 202, S 8, H M 243789, I/A 28 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Empresa: IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH
R.L.C.Perma.
- Muller Frank
- Zimper Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31986 , F 202, S 8, H M 243789, I/A 28 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Empresa: IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH
Apoderado Mancomunado
R.L.C.Perma.
- Ricken Steffen
- Zimper Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31986 , F 191, S 8, H M 243789, I/A 23 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Empresa: IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30686 , F 34, S 8, H M 243789, I/A 20 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-28
Empresa: IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH
Representante
- Ricken Steffen
- Zimper Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30686 , F 34, S 8, H M 243789, I/A 20 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-28
Empresa: IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 7, S 8, H M 399635, I/A 11 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: IVG IBERISCHE IMMOBILIEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 6, S 8, H M 399635, I/A 7 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Empresa: IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Berg Bernhard
- Forster Peter
- Ricken Steffen
- Schafer Jochen
- Zimper Oliver
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19981 , F 191, S 8, H M 243789, I/A 15 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Información de ZIMPER OLIVER
Mostramos los datos de ZIMPER OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZIMPER OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos