OCIO Y NIEVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA A5, SALIDAS 22 Y 25, KM 23 Km - PISTA DE NIE
Código Postal 28939
Municipio Arroyomolinos
Provincia Madrid
Razón Social OCIO Y NIEVE SL
CIF B84632579
Capital Social 11600.0 Euros
Fecha de Constitución 03/03/2006
Página Web www.madridsnowzone.com
Nombres Anteriores
- IVANHOE CAPITAL ESPAÑA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Phillips Nicholas
Propietario Snozone Holings Limited
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE OCIO Y NIEVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO Y NIEVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Banks William Harvey James | Consejero | 27/04/2021 | 19/08/2021 |
Banks William Harvey James | Apoderado | 27/04/2021 | 19/08/2021 |
Barrio Valios Pilar-lucia | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2019 | 19/08/2021 |
Barrio Valios Pilar-lucia | Apoderado | 10/03/2021 | 19/08/2021 |
Cruz-villalon Garcia Diego | Vicesecretario No Consejero | 10/03/2021 | 19/08/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/11/2019 | 19/08/2021 |
Diaz Hidalgo Juan Eugenio | Secretario No Consejero | 10/03/2021 | 19/08/2021 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 04/04/2017 | 19/08/2021 |
Gonzalez Navarro Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2019 | 19/08/2021 |
Gonzalez Navarro Jorge | Apoderado Mancomunado | 02/12/2019 | 19/08/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCIO Y NIEVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 220, S 8, H M 400459, I/A 53 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 220, S 8, H M 400459, I/A 53 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 217, S 8, H M 400459, I/A 52 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 217, S 8, H M 400459, I/A 52 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 217, S 8, H M 400459, I/A 51 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 217, S 8, H M 400459, I/A 51 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 214, S 8, H M 400459, I/A 50 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alfonsetti Lopez Santiago
- Bernaldez Iglesias Rosario
- Blanco Diaz Silvia
- Blanco Sanfrutos Raquel
- Bruzon Barreras Alvaro
- Bruzon Barreras Alvaro
- Bruzon Barreras Alvaro
- Cabello Martinez Gabriel
- Castaño Davis Luis Daniel
- De Elejabeitia Agudo Victor
- Galindo Garcia Ana
- Guerrero Suarez Adolfo
- Isidro Read Ines Del Carmen
- Urrutia Del Pozo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 214, S 8, H M 400459, I/A 50 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 214, S 8, H M 400459, I/A 49 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 213, S 8, H M 400459, I/A 48 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28