PHILLIPS NICHOLAS
Informe ejecutivo de PHILLIPS NICHOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PHILLIPS NICHOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SNOWZONE SL | Apoderado Solidario | 22/04/2021 | |
SNOWZONE SL | Apoderado Mancomunado | 22/04/2021 | |
SNOWZONE SL | Presidente | 04/03/2021 | |
SNOWZONE SL | Consejero | 04/03/2021 | |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Apoderado General | 01/02/2017 |
VINCULACIONES DE PHILLIPS NICHOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PHILLIPS NICHOLAS
Empresa: SNOWZONE SL
Apoderado Mancomunado
- Banks William Harvey James
- Barrio Valios Pilar-lucia
- Phillips Nicholas
- Villar Navarro Javier
Apoderado Solidario
- Banks William Harvey James
- Barrio Valios Pilar-lucia
- Phillips Nicholas
- Villar Navarro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 214, S 8, H M 643898, I/A 33 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: SNOWZONE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrio Valios Pilar-lucia
- Phillips Nicholas
- Turnbull Steven John
- Villar Navarro Javier
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 214, S 8, H M 643898, I/A 33 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: OCIO Y NIEVE SL
Apoderado
- Barrio Valios Pilar-lucia
- Phillips Nicholas
- Turnbull Steven John
- Villar Navarro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 214, S 8, H M 400459, I/A 50 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: OCIO Y NIEVE SL
Consejero
- Phillips Nicholas
- Turnbull Steven John
- Villar Navarro Javier
Presidente
- Phillips Nicholas
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22418 , F 213, S 8, H M 400459, I/A 48 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: SNOWZONE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrio Valios Pilar-lucia
- Phillips Nicholas
- Turnbull Steven John
- Villar Navarro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 211, S 8, H M 643898, I/A 30 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Empresa: SNOWZONE SL
Consejero
- Phillips Nicholas
- Turnbull Steven John
- Villar Navarro Javier
Presidente
- Phillips Nicholas
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 211, S 8, H M 643898, I/A 29 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Empresa: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Apoderado General
- Del Castaño Villanueva Alvaro
- Diaz Pintado Lopez Olaf
- Phillips Nicholas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33308 , F 122, S 8, H M 378111, I/A 24 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Información de PHILLIPS NICHOLAS
Mostramos los datos de PHILLIPS NICHOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PHILLIPS NICHOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos